Ymddiriedolwyr TEST VALLEY CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1156829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Alexander Antonius Ymddiriedolwr 22 April 2025
Dim ar gofnod
Graham Moore Ymddiriedolwr 22 April 2025
Dim ar gofnod
Anthony John Mayhew Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Victoria Esther Martin Ymddiriedolwr 23 July 2024
Dim ar gofnod
Katie Gray Ymddiriedolwr 18 April 2023
Dim ar gofnod
Linda Ellen Thorpe Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Alexandra Gladwell Ymddiriedolwr 25 January 2022
Dim ar gofnod
Steve Hart Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Stephen Bowden Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod