Hanes ariannol THE EY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1157154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/06/2020 29/06/2021 29/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.06m £3.50m £4.13m £4.01m £3.82m
Cyfanswm gwariant £3.32m £3.28m £3.64m £4.03m £3.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £80.71k £170.65k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.61m £2.97m £3.30m £3.20m £3.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £8.88k £990
Incwm - Weithgareddau elusennol £434.32k £522.73k £832.61k £797.91k £493.71k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £18.19k
Incwm - Arall £22.17k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.47m £2.16m £2.43m £3.00m £2.73m
Gwariant - Ar godi arian £848.68k £1.12m £1.21m £1.03m £1.02m
Gwariant - Llywodraethu £60.34k £80.76k £76.79k £73.69k £58.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0