THE EY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to create and support pathways for young people and entrepreneurs into education, employment and enterprise to help build stronger communities and a more sustainable economy. The programmes we deliver, the independence of our fundraising and the support we provide to other charities sharing our mission, makes us a pioneering force in the UK's charitable foundation sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£3,648,670
Roddion a chymynroddion | £3.14m | |
Weithgareddau elusennol | £493.71k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £990 | |
Buddsoddiadau | £18.19k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,755,868
Codi arian | £1.02m | |
Weithgareddau elusennol | £2.73m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.02m | |
Gwariant elusennol | £2.73m |
Pobl

51 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
2010 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mai 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edel Harris | Cadeirydd | 06 December 2023 |
|
|
||||
Ashley Hodges Gibson | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Lucia Wilde | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Chelsea Hargreaves | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Erol Mustafa | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Baugh | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Julie Cavin | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Mary Sandy Thomas | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Julianna Oladipo | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Mark Hutchinson | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Sayeh Ghanbari | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/06/2020 | 29/06/2021 | 29/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06m | £3.50m | £4.13m | £4.01m | £3.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.28m | £3.64m | £4.03m | £3.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.71k | £170.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.61m | £2.97m | £3.30m | £3.20m | £3.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £8.88k | £990 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £434.32k | £522.73k | £832.61k | £797.91k | £493.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.19k | |
|
Incwm - Arall | £22.17k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.16m | £2.43m | £3.00m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £848.68k | £1.12m | £1.21m | £1.03m | £1.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.34k | £80.76k | £76.79k | £73.69k | £58.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/06/2020 | 29/06/2021 | 29/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £41.52k | £58.29k | £50.29k | £42.29k | £34.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.09m | £2.17m | £2.20m | £2.39m | £2.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.05m | £920.39k | £448.66k | £750.00k | £512.44k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 29 Mehefin 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mehefin 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mehefin 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mehefin 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mehefin 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mehefin 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAR 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 OCT 2017 as amended on 19 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO ADVANCE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DECIDE FROM TIME TO TIME. IN THE ARTICLES, CHARITABLE MEANS CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES PROVIDED THAT IT WILL NOT INCLUDE ANY PURPOSE WHICH IS NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE SYSTEM OF LAW GOVERNING THE CONSTITUTION OF THE CHARITY IS THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ERNST & YOUNG LLP
1 MORE LONDON PLACE
LONDON
SE1 2AF
- Ffôn:
- 02079513133
- E-bost:
- enquiries@eyfoundation.ey.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window