INTERNATIONAL VALUES-BASED EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1159650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Developing, supporting and extending the practice of Values Education to bring positive, commonly-held values into teaching and places of learning and into everyday life, including provision of training and resources to schools

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £12,198
Cyfanswm gwariant: £3,612

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Algeria
  • Awstralia
  • Bahrain
  • Brunei
  • Cyprus
  • Denmarc
  • Groeg
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Malaysia
  • Mauritius
  • Mecsico
  • Moroco
  • Norwy
  • Philipinas
  • Qatar
  • Seland Newydd
  • Seychelles
  • Singapore
  • Sweden
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Unol Daleithiau
  • Yr Aifft
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • IVET (Enw gwaith)
  • The IVET Foundation (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr NEIL HAWKES Cadeirydd 18 March 2014
Dim ar gofnod
Susan Margaret Jones Ymddiriedolwr 31 July 2022
Dim ar gofnod
BRIDGET KNIGHT Ymddiriedolwr 18 March 2014
Dim ar gofnod
Jane Hawkes Ymddiriedolwr 01 July 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113 £1.68k £200 £1.84k £12.20k
Cyfanswm gwariant £0 £1.01k £59 £967 £3.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 08 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Chalkpit Nursery
Chalk Pit Lane
Burnham
Slough
SL1 8NH
Ffôn:
01628660665