Hanes ariannol CATHOLIC ASSOCIATION FOR RACIAL JUSTICE

Rhif yr elusen: 1158338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.61k £49.17k £17.38k £46.10k £26.47k
Cyfanswm gwariant £74.41k £61.66k £57.04k £67.69k £70.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A