Hanes ariannol ROTHERHAM FEDERATION OF COMMUNITIES LTD
Rhif yr elusen: 1158600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.13k | £491.01k | £798.98k | £831.37k | £803.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £428.55k | £399.59k | £663.78k | £791.45k | £816.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £160.00k | £160.00k | £160.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £219.02k | £62.31k | £337.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £798.84k | £828.57k | £802.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £140 | £107 | £828 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £2.70k | £178 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £658.29k | £784.46k | £812.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.49k | £6.99k | £3.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £480 | £1.96k | £1.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £118.05k | £107.73k | £103.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.