ymddiriedolwyr ROTHERHAM FEDERATION OF COMMUNITIES LTD
Rhif yr elusen: 1158600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Dealey | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Keith Stringer | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Jo Workman | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Wendy Birch | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
David Ramsden | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
Stella Ann Parkin | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
Kay Bacon | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
MARY JACQUES | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.