Hanes ariannol THE PARGITER TRUST

Rhif yr elusen: 1157779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £743.89k £752.89k £748.24k £774.17k £799.11k
Cyfanswm gwariant £826.53k £807.14k £687.08k £730.46k £720.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £587.26k £0 £620.02k £642.50k £653.28k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £156.63k £139.73k £128.22k £131.68k £145.84k
Incwm - Arall £0 £613.16k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £517.48k £539.14k £501.93k £493.98k £508.62k
Gwariant - Ar godi arian £268.72k £225.93k £146.51k £193.34k £166.72k
Gwariant - Llywodraethu £17.01k £14.14k £0 £16.03k £16.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £500.47k £525.00k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £260.09k £100.29k £0 £85.61k £53.20k
Gwariant - Arall £40.33k £42.07k £38.63k £43.14k £45.37k