ymddiriedolwyr The Arts Society Bury St Edmunds
Rhif yr elusen: 1156720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert George Charles Williams | Cadeirydd | 12 June 2018 |
|
|
||||
John Edmund Hawthorn | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Ann Christine Bygrave | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Claire Marguerite Rose | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Diane Elizabeth Perkins | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Maximilian Clay | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Rosemary Margaret Varley | Ymddiriedolwr | 12 April 2020 |
|
|||||
Paul Richard Leake | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.