Ymddiriedolwyr LEA ROWING CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1157563

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Porter | Cadeirydd | 07 October 2018 |
|
|
||||
Caroline Ruth Carson | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Charles Barry | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|||||
Dr Louise Nickerson | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|
||||
Daniil Slavin | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Teresa Kwiecinska | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
Grainne Maguire Conneely | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
Antoinette Jucker | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
DONALD RICHARD NIVISON ELLIS | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.