Ymddiriedolwyr THE SILVERLININGCHARITY

Rhif yr elusen: 1157749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr SHERRIE BAEHR Cadeirydd 07 July 2014
Dim ar gofnod
John Andrew Scorah Ymddiriedolwr 22 March 2022
Dim ar gofnod
Ross Andrew McDonald Ymddiriedolwr 24 September 2018
Dim ar gofnod
Suzanne Trask Ymddiriedolwr 16 March 2017
Dim ar gofnod
Peter Messervy Ymddiriedolwr 06 March 2017
Dim ar gofnod
Kathryn BARRY Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod