Hanes ariannol EASINGTON DISTRICT ASSOCIATION FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 504660
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010
Cyfanswm Incwm Gros £16.57k £7.99k £5.76k £7.93k £6.02k
Cyfanswm gwariant £4.42k £3.03k £5.38k £6.83k £7.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A