Hanes ariannol CAMP HILL COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1156663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.46k £24.31k £32.82k £25.59k £27.62k
Cyfanswm gwariant £26.77k £12.45k £23.44k £37.40k £42.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.71k £12.17k N/A N/A