DONATIONS WITH A DIFFERENCE

Rhif yr elusen: 1157927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a Kent based charity that concentrates on supporting physical health, mental health, and education needs dominantly within Kent but not exclusively. We run quizzes, sporting events, comedy nights, raffles and other events to raise money to fund our charitable grants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £61,887
Cyfanswm gwariant: £53,982

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • DWAD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALAN JOHN IAN TINGEY Cadeirydd 01 April 2014
Dim ar gofnod
Matthew Ashley Pitchacaren Ymddiriedolwr 28 February 2023
Dim ar gofnod
Connor Styche Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
Cheryl Causebrook Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Ella Brocklebank Ymddiriedolwr 12 December 2017
Dim ar gofnod
MR DAN DYER BSC(HONS), MCOMPSC Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £54.44k £4.65k £44.53k £51.16k £61.89k
Cyfanswm gwariant £59.22k £17.36k £16.59k £37.05k £53.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Ionawr 2025 78 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Ionawr 2025 78 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Tachwedd 2024 388 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Tachwedd 2024 388 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
219 St. Radigunds Road
DOVER
Kent
CT17 0LD
Ffôn:
07725973578
E-bost:
info@dwad.org