Dogfen lywodraethu PEAK DISTRICT MINES HISTORICAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 504662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 SEPTEMBER 1975 AS AMENDED 01 APRIL 1979, 12 APRIL 1981, 21 AUGUST 1988, 03 DECEMBER 1994, 11 MAY 1997, 09 MARCH 2007, 26 NOVEMBER 2005 AND 24 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ENCOURAGE AND FURTHER THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE MINES AND MINERAOLOGY OF THE PEAK DISTRICT AND ADJACENT AREAS IN ENGLAND AND TO CATALOGUE COLLECT COLLATE PUBLISH AND SELL MATERIAL AND INFORMATION OF SERVICE OR INTEREST TO THE MEMBERS OF THE SOCIETY AND TO THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.