Hanes ariannol BRAITHWELL AND MICKLEBRING RECREATION AND LEISURE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1158159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £90.63k £17.41k £46.30k £58.33k £68.58k
Cyfanswm gwariant £77.00k £37.52k £50.77k £57.00k £68.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £11.40k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £65.23k N/A N/A N/A N/A