BRAITHWELL AND MICKLEBRING RECREATION AND LEISURE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BROWNIES & GUIDES; PARTIES; CHRISTENING; WEDDING RECEPTION; WAKE; WHEELBARROW RACE; FITNESS; MARTIAL ARTS; FOOTBALL; OUTDOOR BOWLS; MEETINGS; GENERALLY A RESOURCE FOR THE VILLAGES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 07 Mai 1996: Cofrestrwyd
- BMRLA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beard | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Kathryn Patricia Horsfield | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Daniel Peter Munro | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Thomas Clement Lockhart | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
James Anthony Goodman | Ymddiriedolwr | 25 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.63k | £17.41k | £46.30k | £58.33k | £68.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.00k | £37.52k | £50.77k | £57.00k | £68.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.23k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Mawrth 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Ionawr 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 24 Ionawr 2023 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Mawrth 2022 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 07 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 07 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 FEB 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE ARE TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRAITHWELL AND MICKLEBRING AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Elusennau cysylltiedig
- 07 Mai 1996 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ruddle Centre
Doncaster Road
Braithwell
S66 7BA
- Ffôn:
- 07454313256
- E-bost:
- treasurer@bmrla.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window