Hanes ariannol MARFORD COMMUNITY GROUP

Rhif yr elusen: 1157694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.13k £15.93k £9.62k £12.80k £11.53k
Cyfanswm gwariant £9.40k £11.61k £12.73k £17.06k £7.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.00k N/A N/A N/A