Hanes ariannol THE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF AFFECTIVE COMPUTING
Rhif yr elusen: 1160351
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/08/2018 | 28/08/2019 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41k | £2.25k | £80.66k | £17.49k | £24.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239 | £4.38k | £20.86k | £5.19k | £15.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.