Hanes ariannol GLOBAL FUND FOR WOMEN UK
Rhif yr elusen: 1160840
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.85k | £150.88k | £608.06k | £937.40k | £387.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.01k | £73.19k | £127.43k | £469.41k | £212.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £608.06k | £937.40k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £148 | £1 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £127.05k | £406.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £380 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £97.02k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £46.95k | £309.72k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £62.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.