FARSLEY AND DISTRICT ART CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Facilitates art classes, demonstrations, and practice sessions for all members of the community. Membership fees are minimal thus allowing access for the under privileged. We have many members of all ages from 18 to 95. Disabled and aged members are transported to the club by the able bodied members. Schools are invited to exhibitions where artists are available to discuss art work and media.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Johnson Green | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Amanda Bulmer | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Denise Conway | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|
||||
Pauline Davidson | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Sparke | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Helen Johnson | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
PETER MACKEY | Ymddiriedolwr | 02 March 2016 |
|
|
||||
MAUREEN CORMACK | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
KATE READMAN | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
ANN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
SUE MYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88k | £3.05k | £0 | £3.39k | £5.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.17k | £1.38k | £416 | £1.99k | £5.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Mawrth 2024 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/11/1968 AS AMENDED ON 15/10/1975 AS AMENDED ON 11/12/2013
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE APPRECIATION OF THE ARTS AMONG THE INHABITANTS OF FARSLEY AND DISTRICT.
Maes buddion
FARSLEY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Farsley Art Club, Westroyd Studios
Westroyd Park Lodge
New Street
Farsley
PUDSEY
LS28 5AS
- Ffôn:
- 07783488512
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window