Hanes ariannol APOSTOLIC FAITH MISSION INTERNATIONAL MINISTRIES (NORTHAMPTON)GETHSEMANE ASSEMBLY

Rhif yr elusen: 1157667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.80k £50.05k £50.53k £51.48k £77.72k
Cyfanswm gwariant £54.48k £27.12k £49.62k £44.42k £42.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A