ymddiriedolwyr ABRAM WILSON FOUNDATION FOR CREATIVE ARTS
Rhif yr elusen: 1158781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collette Jamie Philip | Cadeirydd | 01 May 2021 |
|
|
||||
Simon James Marlow | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
James Nicholas Emtage | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Nana-Efua Lawson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Federico Bolza | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|||||
SHARAN JASWAL | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.