Hanes ariannol DEAF HILL WARD REGENERATION PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1156860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.45k £88.35k £87.59k £84.33k £71.98k
Cyfanswm gwariant £62.76k £60.51k £69.73k £97.61k £86.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £9.00k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.00k £9.00k £9.00k £9.00k N/A