DART INTERNATIONAL UK

Rhif yr elusen: 1157168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

DART PROVIDE TEAMS OF PROFESSIONALLY QUALIFIED AND EXPERIENCED ARBORISTS, TRAINED AND EQUIPPED TO SUPPORT DISASTER RELIEF OPERATIONS WORLDWIDE. IN ADDITION TO DEALING EFFICIENTLY WITH TREES THAT POSE A DANGER TO THE DISASTER HIT COMMUNITY OR AN OBSTRUCTION TO THE RELIEF EFFORT, THEY TRAIN LOCAL VOLUNTEERS AND DONATE MODERN EQUIPMENT TO PROVIDE RESILIENCE AGAINST FUTURE EXTREME WEATHER EVENTS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £2,347
Cyfanswm gwariant: £1,968

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Affganistan
  • Akrotiri
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Aserbaijan
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarws
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Caledonia Newydd
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • De Georgia
  • Dekelia
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Gerner
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Gogledd Corea
  • Grenada
  • Groeg
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Kazakstan
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mecsico
  • Micronesia
  • Moldofa
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norwy
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Samoa
  • Samoa America
  • San Marino
  • São Tomé A Príncipe
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Barthelemy
  • St Helena
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Martin
  • St Pierre A Miquelon
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Wallis A Futuna
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynys Christmas
  • Ynys Gogledd Mariana
  • Ynys Manaw
  • Ynys Norfolk
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Coco (KEELING)
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Marshall
  • Ynysoedd Solomon
  • Ynysoedd Turks A Caicos
  • Ynysoedd Virgin Prydain
  • Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
  • Ynys Pitcairn
  • Ynys Y Pasg
  • Yr Aifft
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mai 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jon Mackeen Cadeirydd 20 May 2014
Dim ar gofnod
Huenuman Coloma Ymddiriedolwr 29 June 2019
Dim ar gofnod
Andrew MacPherson Ymddiriedolwr 29 June 2019
Dim ar gofnod
Sam Martin Ymddiriedolwr 29 June 2019
Dim ar gofnod
Andrew Bakere Ymddiriedolwr 28 June 2019
Dim ar gofnod
James Enticknap-Green Ymddiriedolwr 17 May 2019
Dim ar gofnod
Graeme Leslie Bullock Ymddiriedolwr 06 January 2018
Dim ar gofnod
GRAHAM BEER Ymddiriedolwr 06 June 2015
Dim ar gofnod
STEVEN ATKINS Ymddiriedolwr 24 March 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.84k £5.53k £1.16k £3.89k £2.35k
Cyfanswm gwariant £11.05k £357 £1.31k £2.94k £1.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 20 Awst 2024 201 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 20 Awst 2024 201 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 29 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 29 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 ARGYLL ROAD
EXETER
EX4 4RX
Ffôn:
07796 693173