The Namugongo Partnership

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance theological education in Uganda and across the world and raise awareness in the UK of the needs elsewhere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Barnet
- Enfield
- Uganda
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- OAK HILL COLLEGE UGANDA PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Alexander Hardyman | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Carl Brooks-Plunkett | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Edward James Wright | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Timothy John Charles Fairbairn | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.08k | £37.58k | £24.81k | £23.87k | £19.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.26k | £38.84k | £27.11k | £23.63k | £27.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JUL 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/04/2015 as amended on 02 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THEOLOGICAL EDUCATION IN THE DEVELOPING WORLD, PARTICULARLY THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL, MATERIAL AND HUMAN RESOURCES TO THE UGANDAN MARTYRS SEMINARY, NAMUGONGO. 2. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICES IN THE DEVELOPING WORLD, NAMELY OF THE UGANDAN MARTYRS SEMINARY, NAMUGONGO AND BY CARRYING OUT RELIGIOUS DEVOTIONAL ACTS INCLUDING PRAYER AND PREACHING TO SUPPORT THIS WORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAK HILL COLLEGE
CHASE SIDE
LONDON
N14 4PS
- Ffôn:
- 07830081198
- E-bost:
- tim.fairbairn@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window