Hanes ariannol ST THOMAS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1160436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.45k | £159.46k | £108.39k | £118.67k | £144.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.79k | £144.89k | £107.70k | £97.03k | £128.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £300 | £325 | £350 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.