ymddiriedolwyr ST THOMAS BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1160436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Christine Daniel | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Wendy Mckenna | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Alan Robert Collins | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Gary Curran | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Professor PHILIP HUGH EVANS | Ymddiriedolwr | 01 April 2008 |
|
|||||
ELIZABETH MARY BAILEY | Ymddiriedolwr | 18 April 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.