ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ELY CATHEDRAL CIO
Rhif yr elusen: 1157705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ted Gifford | Cadeirydd | 19 September 2015 |
|
|
||||||
Deborah Man | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||||
Stephen Michael Brooker | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||||
Peter Leonard Back | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||||
Rev James Stewart Reveley | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||||
Joyce Isabel Fenton | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||||
Veronica Lewis CBE | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||||
SYLVIA FARMER | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||||
Lesley Bishop | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||||
THE VERY REVEREND MARK PHILIP JOHN BONNEY | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|||||||
RICHARD OLIVER SETCHELL | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|||||||
HELEN ELIZABETH MERRICK | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||||
JANE DAVIE | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.