Hanes ariannol APPLETON THORN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1157751
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 05/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.96k | £52.54k | £38.18k | £41.02k | £36.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.00k | £56.86k | £42.97k | £41.99k | £62.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.63k | £37.46k | £14.90k | £22.69k | £28.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £2.80k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.