Hanes ariannol INCLUSION BARNET
Rhif yr elusen: 1158632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £426.35k | £521.48k | £818.59k | £984.75k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £423.57k | £509.29k | £760.07k | £764.12k | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £58.57k | £181.84k | £151.49k | £181.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.00k | £50.00k | £99.29k | £333.95k | £538.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £5.59k | £5.77k | £116.39k | £5.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £515.68k | £800.36k | £856.07k | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £214 | £125 | £136 | £3.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £12.33k | £12.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £502.34k | £752.72k | £744.16k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.96k | £7.35k | £19.96k | £8.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.02k | £1.80k | £9.96k | £11.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.