ymddiriedolwyr KORI DEVELOPMENT PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1158663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET SIMSON | Cadeirydd | 03 July 2014 |
|
|
||||
Rosemary Sylvia Hutchinson | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
ANNE CHILD | Ymddiriedolwr | 28 July 2019 |
|
|||||
Brenda Tumber | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
GILLIAN CHRISTINE CURRY | Ymddiriedolwr | 02 May 2015 |
|
|
||||
YOKO BREWAH | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
||||
ROSE SIMBO | Ymddiriedolwr | 15 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.