Hanes ariannol WYCLIFFE HALL

Rhif yr elusen: 1156892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.53m £2.69m £2.44m £2.95m £4.29m
Cyfanswm gwariant £2.46m £2.51m £2.68m £3.37m £4.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £318.84k £892.73k £333.39k £576.41k £1.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £78.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.13m £1.79m £1.85m £1.92m £2.62m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £580 £4 £261.82k £452.85k £554.80k
Incwm - Cymynroddion £0 £80.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.37m £2.40m £2.45m £2.86m £4.39m
Gwariant - Ar godi arian £94.29k £115.73k £207.85k £378.74k £251.64k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £26.07k £133.05k £212.22k