ymddiriedolwyr THE MONDAY NIGHT CLUB
Rhif yr elusen: 1160646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA GILL | Cadeirydd | 25 February 2015 |
|
|
||||
Samantha Wilkes | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Alison Rankin Frost | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|||||
Stephen Gipson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Ashanti Brazier-Olatunde | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Betteridge | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Max Dean | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.