FRIENDS OF THE NATIONAL MUSEUM OF BERMUDA (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity promotes and supports the National Museum of Bermuda (incorporating the Bermuda Maritime Museum), in particular, the permanent preservation of such maritime artefacts and relics of historical archaeological and technical interest and maintain in perpetuity the museum and the historical buildings and gun emplacements within the historic fortifications of the old Royal Naval Dockyard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Bermuda
Llywodraethu
- 15 Mai 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Duncan Raukawa FERGUSSON | Cadeirydd | 27 July 2017 |
|
|
||||
Baroness Elizabeth Kay Andrews OBE | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
JONATHAN COAD | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|||||
Colin Fleming | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|||||
GREGORY LUNN | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £945 | £5.90k | £54.89k | £11.55k | £7.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £260 | £269 | £60.37k | £4.52k | £260 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 May 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE AND FOSTER RESEARCH (AND TO PUBLISH SUCH RESEARCH) ON ANY TERRITORIAL AND MARITIME HISTORICAL SUBJECTS WHETHER OR NOT RELATING TO THE MUSEUM OR THE ISLANDS OF BERMUDA AND TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION OF SUCH MARITIME ARTEFACTS AND RELICS OF HISTORICAL ARCHAEOLOGICAL AND TECHNICAL INTEREST AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE WHERESOEVER THE SAME SHALL BE SITUATED AND TO PROMOTE AND MAINTAIN IN PERPETUITY THE MUSEUM AND THE HISTORICAL BUILDINGS AND GUN EMPLACEMENTS WITHIN THE AREA OF THE HISTORIC FORTIFICATIONS OF THE OLD ROYAL NAVAL DOCKYARD SITUATE AT THE NORTHERN END OF THE IRELAND ISLAND WITHIN THE PARISH OF SANDYS IN BERMUDA AS A MARITIME MUSEUM FOR THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF ALL MARITIME SUBJECTS FOR THE ENJOYMENT OF AND WITH THE OBJECT OF ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 ST. PAULS MEWS
LONDON
NW1 9TZ
- Ffôn:
- 07768620258
- E-bost:
- colinamfleming@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window