JRC SIMPSON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Transforming the care, support and protection of children affected by domestic homicide and abuse (DH&A) Promote advancement of education, protection of health, and relief of distress in the UK and Crown Dependencies (UK&CD) Advance education of the public in the subject and effects of DH&A Build the capability and capacity of organisations, networks and groups in the UK&CD
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ynys Manaw
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2014: CIO registration
- JOANNA SIMPSON FOUNDATION (Enw gwaith)
- JSF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieran Rumsby | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Alexander Christopher Brown | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Katherine Diane Brown | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Janet Gaynor Bailey | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Duncan Hunter | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Heather Mary Quinn | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Jenifer Mary Stanley | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
DIANA PARKES | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | 01/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.71k | £28.97k | £30.87k | £19.82k | £62.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36k | £21.44k | £25.86k | £21.75k | £39.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
01 Mai 2024
(Mae'r cyfrifon |
24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2023 | 22 Ebrill 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2023 | 22 Ebrill 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2020 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND THE EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY BUILDING THE CAPABILITY AND CAPACITY OF ORGANISATIONS, NETWORKS AND GROUPS FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND RELIEF OF DISTRESS FOR CHILDREN AND FAMILIES AFFECTED BY DOMESTIC HOMICIDE AND ABUSE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Old Hall Farm
Humberston Road
New Waltham
Grimsby
North East Lincolnshire
DN36 4SD
- Ffôn:
- 01624625765
- E-bost:
- INFO@JSFOUNDATION.ORG.UK
- Gwefan:
-
WWW.JSFOUNDATION.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window