Ymddiriedolwyr STOWMARKET URC CHARITY
Rhif yr elusen: 1157857

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Sheard | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
||||
Brian Hewitt | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Pauline Gosling | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Michaela Farmer | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Monika Sudirgo | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Linda Baxter | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||
Lois Muller | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Keith Scarff | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ANNE MAUREEN SCARFF B.SC | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM WEBB | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
JANET MARY WEBB | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
MARY DURRANT | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
JANE HILARY GURNEY | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
HELEN DEBORAH FREEMAN | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.