Hanes ariannol SOUTHSEA INFANT SCHOOL PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1157357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.39k £3.06k £2.28k £3.98k £7.72k
Cyfanswm gwariant £1.44k £303 £760 £2.86k £8.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A