Hanes ariannol MUHAMMAD BILAL WELFARE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1157045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £334.73k £38.70k £92.63k £250.12k £194.46k
Cyfanswm gwariant £315.45k £30.66k £120.58k £267.57k £220.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A