ymddiriedolwyr ST JOHN'S BRINSCALL OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1157741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianne Gemma Gristwood | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
Hanna Ordish | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Lisa Thompson | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Shelley Joanne Hawker | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Laura Wharton | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Steven Miles Rothwell | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Siquia Palmer | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Helen Dougan | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.