Hanes ariannol THE PELHAM CIO

Rhif yr elusen: 1158364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £241.86k £283.90k £399.01k £362.63k £361.50k
Cyfanswm gwariant £258.60k £222.17k £334.00k £471.94k £411.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £28.13k £38.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.98k £95.81k £22.37k £43.12k £47.15k