ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF HISPANISTS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1158229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Catherine Boyle | Cadeirydd | 31 March 2021 |
|
|
||||
Professor Michael Thompson | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|||||
Dr Aaron Matthew Kahn | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Professor Sarah Wright | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Dr Mara Fuertes Gutierrez | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Katie Brown | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.