PONDHEAD CONSERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a conservation charity set up to restore 76 hectares of woodland which form part of the Crown lands of the New Forest, known as Pondhead Inclosure near Lyndhurst, Hampshire. We operate under a 10 year license from the Forestry Commission and our aim is to improve the area's biodiversity and public enjoyment by management of the woodland with a team of conservation volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 19 Awst 2014: Cofrestrwyd
- PCT (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK ARNOLD TIPPETTS | Cadeirydd | 20 January 2014 |
|
|
||||
Trevor John Bumfrey | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
MICHAEL THORNE | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Paul Lewis | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Peter Frost | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Gary Wayne Melton | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Ian Philip Barker | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Robin Mair | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|||||
John Andrew Stride | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
Perry Bond | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.02k | £9.19k | £11.87k | £10.37k | £7.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.51k | £11.78k | £10.68k | £7.46k | £8.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JAN 2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17/07/2014
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF PONDHEAD INCLOSURE, LYNDHURST, HAMPSHIRE, BY PROMOTING ITS BIOLOGICAL DIVERSITY (FLORA AND FAUNA), INCLUDING BY ENSURING THAT THERE IS A SUCCESSION PLAN FOR ITS FUTURE COPPICE AND WOODLAND UNDERSTORY MANAGEMENT, AND FACILITATING PUBLIC ACCESS TO IT INSOFAR AS THIS IS COMPATIBLE WITH THE FOREGOING. B. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF PONDHEAD INCLOSURE, LYNDHURST, INCLUDING THROUGH SCHOOL VISITS AND THE PROMOTION OF VOLUNTEERING OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Penhale Way
Totton
SOUTHAMPTON
SO40 7JU
- Ffôn:
- 07818038295
- E-bost:
- info@pondheadconservation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window