PINK EVENTS UK LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve sickness and promote and protect good health amongst those who are at risk of or who have been dignosed with breast cancer in such ways as the trustees shall think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 2014: Cofrestrwyd
- Sarah's Pink Events (Enw gwaith)
- PINK EVENTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL YOUNG | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
James Nicholas O'Rourke | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
MAUREEN YOUNG | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
KIMBERLEY O'ROURKE | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
MANDY ANITA BELLFIELD RGN | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.44k | £11.90k | £36.63k | £42.05k | £42.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.55k | £5.37k | £2.78k | £8.55k | £76.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mawrth 2023 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2022 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/09/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/09/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH AMONGST THOSE WHO ARE AT RISK OF, OR WHO HAVE BEEN DIAGNOSED WITH BREAST CANCER IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING AND IMPROVING RESOURCES AND EQUIPMENT FOR PATIENTS AND CONSULTANTS AS APPROPRIATE TO IMPROVE CARE, TREATMENT AND DIAGNOSIS OF BREAST CANCER; B) RAISING AWARENESS ABOUT EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT AND REMINDING PEOPLE TO CHECK THEMSELVES; AND C) RAISING FUNDS TO SUPPORT RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF BREAST CANCER, ITS CAUSES, DIAGNOSIS AND TREATMENT AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Chestnut Way
Leeds
LS16 7TN
- Ffôn:
- 07890697277
- E-bost:
- committee@pinkevents.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window