THE MADNESS AND MAYHEM TRUST

Rhif yr elusen: 1158552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Madness and Mayhem Trust provides funds for children and young people to take part in activities where the Christian religion is advanced. The Trust's funds are particularly aimed at enabling children and young people to benefit from attending a Madness and Mayhem holiday, where otherwise because of personal circumstances, this would not be possible.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £10,305
Cyfanswm gwariant: £1,842

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Medi 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV NEIL BARBER Cadeirydd 02 May 2007
CHADDESDEN ANGLICAN EVANGELICAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES', NORMANTON BY DERBY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MADNESS AND MAYHEM TRUST CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ben Kirsch Ymddiriedolwr 31 July 2015
Dim ar gofnod
VIC KILGOUR Ymddiriedolwr 24 June 2011
Dim ar gofnod
JENNY JACKSON Ymddiriedolwr 22 June 2009
Dim ar gofnod
JEN COTTINGHAM Ymddiriedolwr 02 August 2007
Dim ar gofnod
CAROLE SWINBURN Ymddiriedolwr 02 May 2007
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES', NORMANTON BY DERBY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MADNESS AND MAYHEM TRUST CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
RUPERT WEBSTER Ymddiriedolwr 02 May 2007
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S EASTROP BASINGSTOKE
Derbyniwyd: Ar amser
THE MADNESS AND MAYHEM TRUST CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.03k £15.54k £29.46k £35.85k £10.31k
Cyfanswm gwariant £1.72k £17.42k £33.38k £38.57k £1.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
55 HIGHFIELD ROAD
LITTLEOVER
DERBY
DE23 1DH
Ffôn:
01332765333
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael