ymddiriedolwyr THE REVEREND DOCTOR THOMLINSON'S LIBRARY AND THE ENDOWNMENT OF WALTER BLACKETT
Rhif yr elusen: 504772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ruth Hulse | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|||||||||||||
Lee Paul Batson | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev Lee Paul Batson | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||||||||||
Gavin MacFarlane Black | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||||||||||
JOHN ARTHUR INGLIS-JONES | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||||||||||
Venerable Rachel Astrid Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||||
Rev Peter David Dobson | Ymddiriedolwr | 07 December 2019 |
|
|||||||||||||
Eric Jubb | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||||||||||
David John Dennis Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||||||||||
Edna Beveridge | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|||||||||||||
David Robert Bilton | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.