WIMBORNE MINSTER CHURCH ESTATE

Rhif yr elusen: 1159374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Trustees of a Fund owning two properties the income of which is for: A Fabric Sinking Fund and Church Heating and Lighting Wimborne Minster

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £66,706
Cyfanswm gwariant: £52,122

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Tachwedd 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Canon ANDREW JOHN WILLIAM ROWLAND Cadeirydd 05 September 2018
BROWN HABGOOD HALL AND HIGDEN CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND BARNES CHARITY FOR ORGAN AND CHOIR FUND OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
WIMBORNE MINSTER CHURCH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOVERNORS OF WIMBORNE MINSTER - PRIEST'S HOUSE MUSEUM LEGACY
Derbyniwyd: Ar amser
GILLINGHAM'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FRANK KERRIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HANHAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
F S SEYMOURS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF THOMAS BOXLEY
Derbyniwyd: Ar amser
WIMBORNE MINSTER MUSICAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John Patrick Ymddiriedolwr 25 June 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST CUTHBURGA, WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
BRUCE PHILIP JENSEN Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.90k £53.50k £64.06k £56.64k £66.71k
Cyfanswm gwariant £60.97k £90.94k £124.25k £40.81k £52.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 14 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 14 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Tachwedd 2023 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 09 Tachwedd 2023 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE GOAT HOUSE
PINE ROAD
CORFE MULLEN
WIMBORNE
BH21 3DW
Ffôn:
01202884753
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael