Hanes ariannol DONCASTER AND DISTRICT DEAF SOCIETY

Rhif yr elusen: 504774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.10k £16.91k £11.38k £10.35k £26.46k
Cyfanswm gwariant £6.26k £23.49k £10.18k £10.71k £6.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.03k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.85k £2.64k £3.52k