DONCASTER AND DISTRICT DEAF SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Doncaster Deaf Society serves and provides a centralised, safe base meeting point of social contact for wellbeing. Services cover BSL Advocacy, Advice & Information to the Doncaster Deaf Community Borough-wide and the provision of five BSL Groups who organise a range of activities & day/weekend trip from early years-elderly: OAP Club, Social Club, Happy Hands Playgroup, Leisure Club & Drama Group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,030 o 1 gontract(au) llywodraeth a £3,524 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Doncaster
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Cobb | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
GEORGINA NOELENE COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK TOLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS MARY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Pauline Dunn | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.10k | £16.91k | £11.38k | £10.35k | £26.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.26k | £23.49k | £10.18k | £10.71k | £6.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.85k | £2.64k | £3.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Mawrth 2025 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPED 4 MARCH 1974 AS AMENDED ON 01 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF DEAF PEOPLE IN ANY MANNER WHICH IS NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY THE LAW IN ENGLAND AND WALES TO BE CHARITABLE WITHIN THE NEW METROPOLITAN DISTRICT OF DONCASTER.
Maes buddion
METROPOLITAN DISTRICT OF DONCASTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DONCASTER & DISTRICT DEAF SOCIETY
Deaf Community Centre
Milton Walk
St James Street
DONCASTER
DN1 3QG
- Ffôn:
- 07777649054
- E-bost:
- doncasterdeafcommunity@gmail.com
- Gwefan:
-
doncasterdistrictdeafsociety.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window