THE FUND FOR INCLUSIVE PROSPERITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION OF ETHICAL PRINCIPLES IN INDUSTRY AND COMMERCE WITH A VIEW TO ENSURING THE DISCHARGE BY PERSONS ENGAGED IN INDUSTRY OR COMMERCE OF THEIR SOCIAL OBLIGATIONS TOWARDS THE WELFARE OF THE COMMUNITIES WITHIN WHICH THEY OPERATE WORLDWIDE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
- COALITION FOR INCLUSIVE CAPITALISM (Enw blaenorol)
- THE FUND FOR INCLUSIVE GROWTH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul David Hunston | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|||||||
LADY DE ROTHSCHILD | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.49k | £11 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.44k | £897 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 268 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 268 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 27 Hydref 2020 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 MAY 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/02/2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ETHICAL PRINCIPLES IN INDUSTRY AND COMMERCE WITH A VIEW TO ENSURING THE DISCHARGE BY PERSONS ENGAGED IN INDUSTRY OR COMMERCE OF THEIR SOCIAL OBLIGATIONS TOWARDS THE WELFARE OF THE COMMUNITIES WITHIN WHICH THEY OPERATE, IN PARTICULAR BY (I) ADVANCING EDUCATION AND PROMOTING RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, EDUCATION AND RESEARCH IN THE ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES, INCLUDING THE STUDY OF THE PERFORMANCE OF MARKETS AND THE SOCIAL FRAMEWORK WITHIN WHICH THEY OPERATE, BOTH TO BRITAIN AND ABROAD, AND TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT RESEARCH INTO THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF GOVERNMENT POLICY AND THE OPERATION OF MARKETS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF: AND (II) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES AND THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION AND FOR THE PURPOSES OF THIS SUBCLAUSE "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" SHALL MEAN DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITIES OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS; (III) RELIEVING POVERTY BY PROMOTING THE REDUCTION OF INEQUALITY THROUGHOUT THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WIGGIN OSBORNE FULLERLOVE
95 PROMENADE
CHELTENHAM
GL50 1HH
- Ffôn:
- 01242710200
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window